Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-11-14 fjernes Binavne: FIN FORM SVENDBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 fjernes Bestyrelse: Søren Elmann Ingerslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Direktion: Rasmus Elmann Esmaeilzadeh Ingerslev (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 fjernes Navne: FITNESS.DK, SVENDBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Glistrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Bestyrelse: Leif Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 tilføjes Direktion: Rasmus Elmann Esmaeilzadeh Ingerslev (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive motionscenter med deraf beslægtet virksomhed, herunder udlejning af fast ejendom og løsøre. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 tilføjes Vedtægter: 2006-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-08-29)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-15 tilføjes Bestyrelse: Leif Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 fjernes Bestyrelse: Michael Lexner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 fjernes Direktion: Leif Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-08-29)
Den 2005-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 56, 5690 Tommerup (offentliggjort 1999-11-22)
Den 2005-08-08 tilføjes Bestyrelse: Michael Lexner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Navne: FITNESS.DK, SVENDBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-07 fjernes Navne: FIN FORM SVENDBORG ApS (offentliggjort 1999-12-17)
Den 2005-08-08 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 fjernes Revisor: PGJ Udlejning v/Per Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 fjernes Direktion: Lars Klejnstrup Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-14 tilføjes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-13 fjernes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 56, 5690 Tommerup (offentliggjort 1999-11-22)
Den 1999-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllergade 14-16, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-11 tilføjes Navne: FIN FORM SVENDBORG ApS (offentliggjort 1999-12-17)
Den 1999-11-10 fjernes Navne: FIN FORM CENTRUM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-04 tilføjes Navne: FIN FORM CENTRUM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-03 fjernes Navne: RADIMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-03 tilføjes Direktion: Lars Klejnstrup Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-03 fjernes Direktion: Betina Susanne Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-03 tilføjes Revisor: PGJ Udlejning v/Per Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-03 fjernes Revisor: CENTRUMREVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-02 tilføjes Navne: RADIMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-01 fjernes Navne: STUDIE 16 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-01 tilføjes Bestyrelse: Betina Susanne Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 fjernes Bestyrelse: Karin Margrethe Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Direktion: Betina Susanne Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 fjernes Direktion: Karin Margrethe Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 tilføjes Bestyrelse: Else Kortermand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 fjernes Bestyrelse: Kristian Duelund Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-25 tilføjes Navne: STUDIE 16 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-24 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1523 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-24 fjernes Direktion: Else Brink Arndal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Christensen & Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Direktion: Christian Bisgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Revisor: HENRIK IVERSEN OG BØRGE NIELSEN ODENSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllergade 14-16, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Binavne: FIN FORM SVENDBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1523 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, HENRIK IVERSEN OG BØRGE NIELSEN ODENSE A/S, Revisionsfirmaet Christensen & Rasmussen, CENTRUMREVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)