Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Schmidt | 08.03.1991 | 26.01.2001 | direktion |
Henning Hansen | 08.03.1991 | 26.08.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Gaarden | 08.03.1991 | 14.01.2000 | bestyrelse |
Carsten Schmidt | 08.03.1991 | 14.01.2000 | bestyrelse |
Jesper Schmidt | 08.03.1991 | 14.01.2000 | bestyrelse |
Henning Hansen | 08.03.1991 | 26.08.1991 | bestyrelse |
Tyge Jesper Rothe | 08.03.1991 | 26.08.1991 | bestyrelse |