Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Pantheonsgade 3, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 fjernes Navne: REST. NR. TWO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-14 fjernes Revisor: KNUD DYSSEMARK H.D REVISIONSCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Direktion: Abbas Mahlati (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Vedtægter: 1996-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-02 tilføjes Navne: REST. NR. TWO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-01 fjernes Navne: PBH NR. 21.299 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-01 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pantheonsgade 3, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.299 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, KNUD DYSSEMARK H.D REVISIONSCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)