Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilhelmsro 146, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-30 fjernes Direktion: Nils Kock-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-30 fjernes Navne: ADVOKAT NILS KOCK-PETERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Henning Bjerregård Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-29 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Henning Bjerregård Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 fjernes Revisor: Ivan Reinhardt Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Vedtægter: 1997-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Revisor: Preben Larsen, Spicer & Oppenheim,statsaut.revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-29 tilføjes Navne: ADVOKAT NILS KOCK-PETERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-28 fjernes Navne: ADR NR. 1913 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-28 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilhelmsro 146, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1913 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, Preben Larsen, Spicer & Oppenheim,statsaut.revisorer, Ivan Reinhardt Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)