Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-09-13 fjernes Navne: INTER LIGHT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 215, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Revisor: BOGFØRINGSKONTORET AF 1.7.93 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-23 fjernes Direktion: Lise-Lotte Bærentzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-10 tilføjes Navne: INTER LIGHT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1563 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og installation af diskoteker. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-25 tilføjes Vedtægter: 1991-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 215, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1563 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BOGFØRINGSKONTORET AF 1.7.93 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)