Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-05-03 fjernes Binavne: ROGER HELSINGØR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-03 fjernes Navne: VICH 2935 AF 1/3-1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dellingevej 2, 4320 Lejre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-27 tilføjes Navne: VICH 2935 AF 1/3-1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-26 fjernes Navne: FORRRETNINGSSELSKABET ROGER/BILLY BOY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-19 tilføjes Vedtægter: 1996-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-19 fjernes Direktion: Per Jan Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-19 fjernes Revisor: Reg. Revisor Lars Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Direktion: Kim Steener Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-08 tilføjes Navne: FORRRETNINGSSELSKABET ROGER/BILLY BOY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Navne: VICH 2935 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dellingevej 2, 4320 Lejre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Binavne: ROGER HELSINGØR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Navne: VICH 2935 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Reg. Revisor Lars Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)