Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-12-07 fjernes Navne: ALLER MØLLES EKSPORTAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Aller Møllevej 11, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-24 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-24 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-24 fjernes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 fjernes Bestyrelse: Marie Kathrine Bylling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 fjernes Direktion: Hans Jørgen Bylling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-12 tilføjes Vedtægter: 1985-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aller Møllevej 11, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-11-05 tilføjes Bestyrelse: Marie Kathrine Bylling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-11-05 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Bylling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-11-05 tilføjes Navne: ALLER MØLLES EKSPORTAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-11-05 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-11-05 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-11-05 tilføjes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)