Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Svenningsen | 17.11.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Vejlgaard | 19.08.2013 | 17.11.2017 | direktør |
Aage Graff Kristensen | 01.02.2010 | 19.08.2013 | adm. dir |
Søren Kristensen | 15.06.2009 | 01.02.2010 | direktør |
Aage Graff Kristensen | 11.04.1997 | 15.06.2009 | direktør |
Jesper Svenningsen | 21.12.1990 | 11.04.1997 | direktør |
Arne Svenningsen | 21.12.1990 | 20.09.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Holst Østergaard Pedersen | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Elmegaard Mortensen | 19.08.2013 | formand |
Jesper Svenningsen | 21.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Aage Graff Kristensen | 21.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Vejlgaard | 19.08.2013 | 17.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bent Søren Kjeldsen | 18.05.2006 | 03.11.2009 | formand |
Ole Wittenkamp | 11.04.1997 | 18.05.2006 | formand |
Bjarne Rindom | 21.12.1990 | 27.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Christian Thomsen | 21.12.1990 | 27.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Ole Wittenkamp | 21.12.1990 | 11.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Arne Svenningsen | 21.12.1990 | 11.04.1997 | formand |
Else Svenningsen | 21.12.1990 | 04.05.1995 | bestyrelsesmedlem |