Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Yvonne Jørgensen | 22.09.2021 | 28.11.2022 | direktør |
Emin Idrizi | 28.12.1990 | 22.09.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Yvonne Jørgensen | 22.09.2021 | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bajram Idrizi | 22.09.2021 | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sabina Idrizi Jørgensen | 22.09.2021 | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Emin Idrizi | 28.12.1990 | 22.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bente Yvonne Jørgensen | 28.12.1990 | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Ellis Henriques | 28.12.1990 | 01.06.2012 | bestyrelsesmedlem |