Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Ivan Stubbe Hansen | 07.11.1990 | |
Johannes Torben Geert Hansen | 07.11.1990 | |
Knud Jes Andersen | 07.11.1990 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
IVAN STUBBE HOLDING ApS (CVR 34712786) | NORMAL | 27.07.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AMIS HOLDING ApS (CVR 35890637) | 15.11.2014 | 27.07.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
IVAN STUBBE HOLDING ApS (CVR 34712786) | 15.11.2014 | 26.07.2020 | 90,00-99,99% | 90,00 % |