Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-08-19 fjernes Navne: CLEMENT CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skenkelsøvej 31, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Direktion: Rita Møller Clement (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Revisor: Jyllinge Bogholderiservice (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Stiftere: Rita Møller Clement, Hans Clement (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-21 tilføjes Revisor: Jyllinge Bogholderiservice (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET H.M.R. ApS REGISTREREDE REVISORER FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET H.M.R. ApS REGISTREREDE REVISORER FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skenkelsøvej 31, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Direktion: Rita Møller Clement (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er Investering i fast ejendom, handel og håndværk og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Navne: CLEMENT CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Stiftere: Rita Møller Clement, Hans Clement (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Vedtægter: 1990-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)