Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Larsen-Ledet | 01.11.2008 | 03.07.2020 | direktion |
Ib Stenberg Pedersen | 01.12.1996 | 01.11.2008 | direktion |
Peter Emil Bernstorff | 27.11.1990 | 30.11.1996 | direktion |
Ib Stenberg Pedersen | 27.11.1990 | 18.05.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Graff | 01.03.2018 | 03.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Offer Viskum Madsen | 09.01.2018 | 03.07.2020 | formand |
Claes Peter Riber | 09.01.2018 | 03.07.2020 | næstformand |
Nicolai Abildgaard | 03.03.2016 | 03.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Søren Slot Rasmussen | 03.03.2016 | 09.01.2018 | formand |
Thomas Offer Viskum Madsen | 03.03.2016 | 08.01.2018 | næstformand |
Michael Honore | 26.02.2014 | 03.07.2020 | bestyrelse |
Niels Søren Slot Rasmussen | 13.11.2013 | 02.03.2016 | bestyrelse |
Stefan Ejnar Lund | 10.06.2013 | 01.03.2018 | bestyrelse |
Pia Soussi | 10.06.2013 | 26.02.2014 | bestyrelse |
Martin Finderup Estad | 22.03.2013 | 03.07.2020 | bestyrelse |
Lars Peter Lavsen Hermansen | 22.03.2013 | 10.06.2013 | bestyrelse |
Jørgen Kurt Andersen | 09.03.2012 | 03.03.2016 | formand |
Thomas Offer Viskum Madsen | 09.03.2012 | 02.03.2016 | bestyrelse |
Cornelis Anthonie Kuypers | 06.09.2011 | 22.03.2013 | bestyrelse |
Mogens Illum Hansen | 14.05.2009 | 22.03.2013 | bestyrelse |
Hans Lehrskov Schultz | 25.02.2008 | 13.11.2013 | bestyrelse |
Thomas Nørgaard Kylling | 25.02.2008 | 06.09.2011 | bestyrelse |
Niels Jesper Hillebro Nielsen | 25.02.2008 | 14.05.2009 | bestyrelse |
Christen Karstensen | 15.12.2005 | 10.06.2013 | bestyrelse |
Steen Juul Thomsen | 15.12.2005 | 06.09.2011 | bestyrelse |
Leif Laursen Trust | 15.12.2005 | 25.02.2008 | bestyrelse |
Henning Rasmussen | 15.12.2005 | 25.02.2008 | bestyrelse |
Steen Mørch Sørensen | 15.12.2005 | 25.02.2008 | bestyrelse |
Hermanus Jan Bijl | 09.11.2004 | 15.12.2005 | formand |
Michael Honore | 11.05.2004 | 15.12.2005 | bestyrelse |
Ib Stenberg Pedersen | 27.07.2001 | 08.03.2006 | bestyrelse |
Kenn Allan Schmidt | 27.07.2001 | 15.12.2005 | bestyrelse |
Tom Rasmussen | 27.07.2001 | 11.05.2004 | bestyrelse |
Jenni Kochen | 29.02.2000 | 27.07.2001 | bestyrelse |
Morten Christian Sloth Andersen | 29.02.2000 | 27.07.2001 | bestyrelse |
Kristian Madsen | 29.02.2000 | 27.07.2001 | bestyrelse |
Knud Erik Christensen | 09.03.1999 | 27.07.2001 | bestyrelse |
Jan Marthedal Knudsen | 26.02.1997 | 27.07.2001 | bestyrelse |
Kaj Jørgensen | 07.10.1996 | 09.03.2012 | bestyrelse |
Jørgen Reinhart Pedersen | 07.10.1996 | 29.02.2000 | bestyrelse |
Henning Nicholaisen | 27.11.1990 | 27.07.2001 | bestyrelse |
Niels Simon Andersen | 27.11.1990 | 29.02.2000 | bestyrelse |
Leif Jensen | 27.11.1990 | 29.02.2000 | bestyrelse |
Sune Simonsen | 27.11.1990 | 09.03.1999 | bestyrelse |
Peter Birkefeldt Svejstrup | 27.11.1990 | 09.10.1996 | bestyrelse |
Per Ulrich Larsen | 27.11.1990 | 09.10.1996 | bestyrelse |
Jan Marthedal Knudsen | 27.11.1990 | 07.10.1996 | bestyrelse |
Lars Adler Jensen | 27.11.1990 | 07.10.1996 | bestyrelse |
Gunnar Larsen | 27.11.1990 | 07.10.1996 | bestyrelse |
Poul Timmermann | 27.11.1990 | 10.10.1994 | bestyrelse |
Kristian Madsen | 27.11.1990 | 10.10.1994 | bestyrelse |
Eigil Juhl Asmussen | 27.11.1990 | 10.10.1994 | bestyrelse |
Poul Christensen | 27.11.1990 | 10.10.1994 | bestyrelse |
Thomas Frank | 27.11.1990 | 18.05.1992 | bestyrelse |