Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Binavne | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-29 tilføjes Reelle ejere: Lucas Storm Mortensen, Tobias Storm Mortensen, Victor Storm Mortensen, Per Storm Mortensen (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-01-28 fjernes Reelle ejere: Per Storm Mortensen (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-01-15 tilføjes Reelle ejere: Per Storm Mortensen, Per Storm Mortensen (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-01-14 fjernes Reelle ejere: Per Storm Mortensen (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsager 3, 5750 Ringe (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 11, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-02 tilføjes Bestyrelse: Victor Storm Mortensen (formand) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-02 fjernes Bestyrelse: Malene Grønnemose (formand) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-02 tilføjes Direktion: Per Storm Mortensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-02 fjernes Direktion: Glenn Risom Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: UNITERM SOLVARME PER MORTENSEN ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: Jordudvikling A/S (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Per Storm Mortensen (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Ole Jørn Jensen (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Bestyrelse: Malene Grønnemose (formand) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-06-30 fjernes Bestyrelse: Hans Sandager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Glenn Risom Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Ole Jørn Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, af den samlede bestyrelse eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 11, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: Jordudvikling A/S (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Jørn Jensen (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 11, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2006-06-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 11, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2005-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavangervej 17, 4900 Nakskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-29 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-27 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET STAVANGERVEJ 17 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-26 fjernes Navne: MASKINCENTER NAKSKOV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-26 fjernes Binavne: MASKINCENTER V. ULSLEV A/S, LEO DUE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1994-02-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 fjernes Bestyrelse: Sten Gustav Bang (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-10-22 fjernes Direktion: Ole Jørn Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-10-09 fjernes Bestyrelse: Mac Robert Allerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-03 tilføjes Navne: MASKINCENTER NAKSKOV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-02 fjernes Navne: LEO DUE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-02 fjernes Bestyrelse: Lone Due Stige (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-02 fjernes Direktion: Mogens Due (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-02 fjernes Revisor: RSM Christiansen & Engelbrechtsen Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Navne: LEO DUE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-14 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4072 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-14 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavangervej 17, 4900 Nakskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-01 tilføjes Binavne: MASKINCENTER V. ULSLEV A/S, LEO DUE A/S, MALCO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 4072 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, RSM Christiansen & Engelbrechtsen Statsautoriserede revisorer, EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)