Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-04-01 fjernes Navne: DAUGAARD TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvangsvej 46, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Direktion: Kirsten Daugaard Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Revisor: B & L KØGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 tilføjes Navne: DAUGAARD TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1461 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 tilføjes Vedtægter: 1991-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangsvej 46, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1461 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, B & L KØGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)