Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gelsted Byvej 2, 5591 Gelsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-28 fjernes Direktion: Regnar Haubjerg Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-28 fjernes Navne: TÅRUPLUND GELSTED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-01-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Revisor: Bøje Frans Kristian Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gelsted Byvej 2, 5591 Gelsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerstien 2, 5591 Gelsted (offentliggjort 2007-03-08)
Den 2009-02-01 tilføjes Direktion: Regnar Haubjerg Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Direktion: Steen Bjarne Søren Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Gartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerstien 2, 5591 Gelsted (offentliggjort 2007-03-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: 2 (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2006-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: 2 (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2006-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering, industri, landbrug, gartneri samt import og eksport. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Vedtægter: 2006-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 fjernes Binavne: HAGEN STRAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagenvej 105, 7080 Børkop (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2006-01-02 fjernes Binavne: N.O. ANDERSEN DØMMESTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagenvej 105, 7080 Børkop (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerstien 2, 5591 Gelsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 tilføjes Navne: TÅRUPLUND GELSTED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-01 fjernes Navne: MØBELFABRIKKEN N. O. ANDERSEN DØMMESTRUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-01 fjernes Direktion: Ole Mogens Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Revisor: HENRIK IVERSEN OG BØRGE NIELSEN ODENSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-30 tilføjes Revisor: Bøje Frans Kristian Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 tilføjes Navne: MØBELFABRIKKEN N. O. ANDERSEN DØMMESTRUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-23 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1418 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-23 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerstien 2, 5591 Gelsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Binavne: N.O. ANDERSEN DØMMESTRUP ApS, HAGEN STRAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Hovedbranche: Gartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1418 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, HENRIK IVERSEN OG BØRGE NIELSEN ODENSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)