Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-11-29 fjernes Navne: SPECIALBILER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmetoften 5-7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Direktion: Jørgen Mathiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Revisor: KONSULENTFIRMAET LUND & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Navne: SPECIALBILER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Navne: MATHIESEN BILER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-20 tilføjes Vedtægter: 1995-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-08 fjernes Revisor: KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 tilføjes Navne: MATHIESEN BILER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Navne: MAZDA HØRSHOLM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: MAZDA HØRSHOLM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-30 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1417 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmetoften 5-7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1417 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB, KONSULENTFIRMAET LUND & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)