Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-05-07 fjernes Navne: LUCI TRANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægerhusene 2, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 fjernes Revisor: HEDEHUSENE ERHVERVSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 fjernes Direktion: Juan Carlos Henriquez Gatica (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 fjernes Direktion: Lucia Nieves Figueroa Haunstoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 tilføjes Navne: LUCI TRANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3249 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Vedtægter: 1991-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægerhusene 2, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3249 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, HEDEHUSENE ERHVERVSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)