Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse |
Den 2014-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvej 66, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-10 fjernes Direktion: Knud Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-10 fjernes Navne: K.C.MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-03-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Revisor: AJN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvej 66, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvej 66, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: knudc@kcmanagement.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-21 tilføjes Revisor: AJN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Henning Kirs t (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: knudc@kcmanagement.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt enhver i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-20 tilføjes Vedtægter: 1997-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-13 tilføjes Navne: K.C.MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-12 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1265 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-12 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-12 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvej 66, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1265 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Statsaut. revisor Henning Kirs t (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)