Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Andreas Skau | 01.11.1990 | 17.10.1997 | direktion |
Carsten Bøje Jensby | 01.11.1990 | 29.08.1996 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1990 | 25.04.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Peter Rusbjerg | 01.11.1990 | 17.10.1997 | bestyrelse |
Jørgen Andreas Skau | 01.11.1990 | 17.10.1997 | bestyrelse |
Carsten Bøje Jensby | 01.11.1990 | 29.08.1996 | bestyrelse |
Svend Gjerding | 01.11.1990 | 29.08.1996 | bestyrelse |
Steen Birger Grambo | 01.11.1990 | 25.09.1992 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1990 | 25.04.1991 | bestyrelse |