Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-06-09 fjernes Navne: EC-AKTIV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 99, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Revisor: Reg. revisor Gravers Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-06 fjernes Direktion: Ella Johanne Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-29 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-29 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-22 tilføjes Navne: EC-AKTIV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-21 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3223 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og anden dermed i fobindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-20 tilføjes Vedtægter: 1991-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 99, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3223 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Reg. revisor Gravers Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)