Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Ivar Jensen | 08.12.2006 | 10.11.2008 | direktion |
Jørgen Ole Schaadt Jørgensen | 10.10.1990 | 12.12.2012 | direktion |
Alexander Duhre | 10.10.1990 | 24.03.1999 | direktion |
Heiko Harms | 10.10.1990 | 07.03.1997 | direktion |
Poul Ivar Jensen | 10.10.1990 | 08.07.1991 | direktion |
Viggo Dresing | 10.10.1990 | 08.04.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Ole Schaadt Jørgensen | 10.10.1990 | 08.12.2006 | bestyrelse |
Poul Ivar Jensen | 10.10.1990 | 08.12.2006 | bestyrelse |
Magnus Vogt-Nielsen | 10.10.1990 | 08.12.2006 | bestyrelse |
Heiko Harms | 10.10.1990 | 07.03.1997 | bestyrelse |