Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Birch Enevoldsen | 11.03.2003 | 28.03.2003 | direktion |
Bent Aage Enevoldsen | 01.08.1990 | 11.03.2003 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1990 | 28.05.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Birch Enevoldsen | 11.03.2003 | 20.06.2006 | bestyrelse |
Knud Pedersen | 01.08.1990 | 20.06.2006 | bestyrelse |
Bent Aage Enevoldsen | 01.08.1990 | 20.06.2006 | bestyrelse |
Jytte Birch Enevoldsen | 01.08.1990 | 20.06.2006 | bestyrelse |
Jørn Nyegaard Poulsen | 01.08.1990 | 11.03.2003 | formand |