Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Pierre Bjødslev Andersen | 04.02.2014 | 11.09.2017 | direktion |
Michael Bjødslev Andersen | 28.02.2011 | 11.09.2017 | direktion |
Peter Pierre Bjødslev Andersen | 28.02.2000 | 28.02.2011 | direktion |
Kristian Bjødslev Andersen | 22.11.1990 | 28.02.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Bjødslev Andersen | 10.03.2017 | 11.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lisa Bjerregaard Andersen | 10.03.2017 | 11.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Søby Aunbøl | 10.03.2017 | 11.09.2017 | formand |
Anita Boesgaard | 25.08.2014 | 01.03.2016 | bestyrelse |
Tonny Søby Aunbøl | 04.02.2014 | 09.03.2017 | bestyrelse |
Kristian Bjødslev Andersen | 04.02.2014 | 09.03.2017 | formand |
Jørn Møller Nielsen | 04.02.2014 | 25.08.2014 | bestyrelse |
Karsten Starch Ringgaard | 04.02.2014 | 25.08.2014 | bestyrelse |
Michael Bjødslev Andersen | 27.01.2003 | 11.09.2017 | bestyrelse |
Gertrud Abegael Cecilie Dagmar Sejr | 27.01.2003 | 21.02.2011 | bestyrelse |
Jytte Arbjerg Christensen | 26.02.2001 | 21.02.2011 | bestyrelse |
Mona Birkebæk Poulsen | 26.02.2001 | 27.01.2003 | bestyrelse |
Torben Bo Sørensen | 28.02.2000 | 27.01.2003 | bestyrelse |
Vagn Iversen | 13.12.1996 | 04.09.2006 | bestyrelse |
Ingrid Hansen Schmidt | 13.12.1996 | 26.02.2001 | bestyrelse |
Anni Elsebet Meyer | 13.12.1996 | 26.02.2001 | bestyrelse |
Ann Søs Ramskov | 13.12.1996 | 28.02.2000 | bestyrelse |
Peter Pierre Bjødslev Andersen | 22.11.1990 | 11.09.2017 | bestyrelse |
Claus Jørn Ulrich Thomsen | 22.11.1990 | 28.02.2000 | bestyrelse |
Karenn Clemmensen | 22.11.1990 | 28.02.2000 | bestyrelse |
Mona Birkebæk Poulsen | 22.11.1990 | 10.11.1996 | bestyrelse |
Karin Neustrup Brunsgaard | 22.11.1990 | 07.12.1993 | bestyrelse |
Anna Madsen | 22.11.1990 | 07.12.1993 | bestyrelse |
Anne-Dorte Neergaard Nyhus | 22.11.1990 | 17.12.1991 | bestyrelse |
Hanne Andersen | 22.11.1990 | 17.12.1991 | bestyrelse |