Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-03-25 fjernes Navne: ALTU TECHNOLOGY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Donneruplundvej 2, 7323 Give (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Direktion: Aage Tofteng (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Revisor: Fred Rothstein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Vedtægter: 1986-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Donneruplundvej 2, 7323 Give (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Direktion: Aage Tofteng (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Navne: ALTU TECHNOLOGY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Revisor: Fred Rothstein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)