Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storskovvej 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Storskovvej 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-17 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-01-01 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2020-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storskovvej 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2020-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Storskovvej 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storskovvej 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Storskovvej 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-22 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2018-03-22 fjernes Revisor: SELSKABET AF 22/4 1993 REV, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storskovvej 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2015-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 121, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: hejp.dk@gmail.com (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Højen Andersen (formand) (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 fjernes Bestyrelse: Holger Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-29 fjernes Bestyrelse: Hans Højen Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Direktion: Hans Højen Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 fjernes Direktion: Holger Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-04-25 tilføjes Legale ejere: JØRGEN ANDERSEN OG HUSTRU ANDREA JOHANNE AALLINGS MINDELEGAT, NIELS ANDERSEN OG HUSTRU SOPHIE HELENES FOND (offentliggjort 2015-04-25)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-04-30 fjernes Bestyrelse: Arne Olling Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-02-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET K B JENSEN V/JENS ARNE BRIXEN POSTBOKS 405 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet K.B. Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-14 tilføjes Vedtægter: 1976-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1923-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 121, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-12-03)
Den 1923-07-10 tilføjes Bestyrelse: Arne Olling Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1923-07-10 tilføjes Direktion: Holger Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1923-07-10 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1923-07-10 tilføjes Navne: NIELS ANDERSENS LEGATS HANDELSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1923-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1923-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1923-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1923-07-10 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet K.B. Jensen, REVISIONSFIRMAET K B JENSEN V/JENS ARNE BRIXEN POSTBOKS 405, SELSKABET AF 22/4 1993 REV, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1923-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1923-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)