Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2010-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 69, kl., 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-16 fjernes Direktion: Kjeld Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-16 fjernes Navne: TRI-LINE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 69, kl., 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Solskovvej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-04-09 tilføjes Direktion: Kjeld Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Direktion: Helge Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere it-løsninger samt drive handel, fabrikation mv. vedrørende it-løsninger samt investering og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Navne: TRI-LINE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-08 fjernes Navne: TRI-LINE MESSESERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Vedtægter: 2008-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solskovvej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solskovvej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Direktion: Inge Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-20 tilføjes Navne: TRI-LINE MESSESERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-19 fjernes Navne: ApS KBIL 3 NR. 1227 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-19 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solskovvej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 3 NR. 1227 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)