Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-10-16 fjernes Binavne: ASIAN SUPERMARKET ApS, ASIAN SUPERMARKED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Navne: ASIAN MARKET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 293, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Bestyrelse: Sang Dieu (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Direktion: Muoi Dieu (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Revisor: VESTFYNS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Vedtægter: 1994-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Bestyrelse: Elsa Carina Larsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Direktion: Elsa Carina Larsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Frands Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-06 tilføjes Navne: ASIAN MARKET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-05 fjernes Navne: ApS KBIL 3 NR. 1194 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-05 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-05 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 293, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Binavne: ASIAN SUPERMARKET ApS, ASIAN SUPERMARKED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 3 NR. 1194 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet Frands Pedersen, VESTFYNS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)