Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 183, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-19 fjernes Navne: RIOLIGHT AF 1991 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-07-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 fjernes Revisor: Peter Winther Viereck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 fjernes Bestyrelse: Verner Collin Hald (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 fjernes Direktion: Eskild Christian Staxen Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Bestyrelse: Eskild Christian Staxen Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Direktion: Jens Ettrup Svanborg Kirkbro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-10 tilføjes Vedtægter: 1992-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-17 tilføjes Navne: RIOLIGHT AF 1991 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-16 fjernes Navne: VICH 2411 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-16 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-16 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-16 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 183, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Navne: VICH 2411 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Peter Winther Viereck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)