Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-04-23 fjernes Navne: S H - INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rude vang 77, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Direktion: Mogens Søndergaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Stiftere: Ole Fin Carl Bolmer Jacobsen, Mogens Søndergaard Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-25 tilføjes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-25 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rude vang 77, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Direktion: Mogens Søndergaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Navne: S H - INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Stiftere: Ole Fin Carl Bolmer Jacobsen, Mogens Søndergaard Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Vedtægter: 1990-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)