Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Peter Drachmann | 03.06.2014 | 14.08.2014 | direktion |
Sejr Steen Steensen | 06.07.1990 | 03.06.2014 | direktion |
Holger Vium | 06.07.1990 | 06.09.1991 | direktion |
August Jes Jørgensen | 06.07.1990 | 03.12.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Peter Drachmann | 03.06.2014 | 14.08.2014 | bestyrelse |
Holger Vium | 06.07.1990 | 06.09.1991 | bestyrelse |
Kjell Ludvig Imberto Kristiansen | 06.07.1990 | 06.09.1991 | bestyrelse |