Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogøvænget 41, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-16 fjernes Direktion: Knud Kammer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Hovedbranche: Køreskoler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-16 fjernes Navne: MOLBERGS KØRESKOLE ApS. ÅRHUS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-11 fjernes Direktion: Inge-Marie Molberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er teoretisk og praktisk køreskoleundervisning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 tilføjes Vedtægter: 1996-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-17 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Revisor: SCANSYS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 tilføjes Navne: MOLBERGS KØRESKOLE ApS. ÅRHUS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-12 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2851 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvænget 41, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Hovedbranche: Køreskoler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2851 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SCANSYS ApS, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)