Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Bibranche | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2022-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-09-02 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-09-02 fjernes Navne: F GROUP A/S (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-09-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-02-10 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-02-10 tilføjes Navne: F GROUP A/S (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Bibranche: Reparation af forbrugerelektronik (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Binavne: VIDEO TEAM A/S, THE MUSIC & MOVIE SHOP A/S, THE M & M SHOP A/S, SUPERVISION A/S, SERVICE CENTRET VEST A/S, SELANDIA VIDEO TEAM A/S, SELANDIA RADIO-FINANCIERINGS A/S, SELANDIA RADIO OG TV A/S, SELANDIA RADIO & TV ADMINISTRATION A/S, SE-TV A/S, SE LAND A/S, RESURS A/S, RADIOHUSET ÅRHUS A/S, RADIO- OG TV-SELSKABET DANMARK A/S, MEGAFONA A/S, MEGA LYD & BILLEDE A/S, LYD- OG BILLED BUTIKKEN A/S, LAUBI RADIO A/S, GLOSTRUP RADIO- OG CYKELIMPORT A/S, FREDGAARD UDLEJNING A/S, FREDGAARD RADIO A/S, FREDGAARD RADIO & TV A/S, FREDGAARD INVEST A/S, FREDGAARD IMPORT A/S, FREDGAARD ADMINISTRATION A/S, FONA RADIO A/S, FONA GRUPPEN A/S, FONA ERHVERV A/S, F FINANS A/S, ELEKTRONIK-CENTRET, AUDIO-VIDEO A/S, ELEKTRONIK-CENTRET I GLOSTRUP A/S, ELEKTRONIK SERVICE, AUDIO VIDEO A/S, DM DATA-MAGASINET A/S, DAV UDLEJNING A/S, BASIS ELEKTRONIK A/S, ARNES RADIO, ARNE HANSEN A/S, AR-FINANS , ARNE HANSEN A/S, A/S RONDO - RADIO (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Legale ejere: Elkjøp Nordic AS, Selskabet af 25. september 2019 ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Navne: F GROUP A/S (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-09-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-04-01 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Reelle ejere: Michael Kjær (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2018-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2018-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-30 fjernes Bestyrelse: Ole Elverdam Borch (formand) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-30 fjernes Direktion: Michael Kjær (direktør) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2016-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 1, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Bestyrelse: Ole Elverdam Borch (formand) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2016-10-26 fjernes Bestyrelse: Morten Høegh Andersen (suppleant) (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-10-26 fjernes Direktion: Ole Jul Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2016-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en rekonstruktør (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Høegh Andersen (suppleant) (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-02-01 fjernes Bestyrelse: Paul Ove Marek Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Ole Jul Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-02-01 fjernes Direktion: Michael Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2016-01-21 fjernes Bestyrelse: Jaan Ivar Gjaerum Semlitsch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-23 tilføjes Bestyrelse: Jaan Ivar Gjaerum Semlitsch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-23 fjernes Bestyrelse: Marianne Kurås (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-18 tilføjes Bestyrelse: Morten Høegh Andersen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-18 fjernes Bestyrelse: Lars Kristensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 1, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2012-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 1, 3., 2730 Herlev (offentliggjort 2012-08-22)
Den 2012-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 1, 3., 2730 Herlev (offentliggjort 2012-08-22)
Den 2012-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2012-07-04 tilføjes Bestyrelse: Marianne Kurås (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-04 fjernes Bestyrelse: Ronny Blomseth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel,yde teknisk service fortrinsvis inden for radio/tv-,hvidevare-, entertaiment og kommunikationsbranchen samt sådan form for finanseringsvirksomhed, som har naturlig forbindelse hermed, enten direkte eller gennem kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2011-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør og af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør og af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2011-02-02 tilføjes Vedtægter: 2011-02-02 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2011-02-02 fjernes Binavne: SERVICE CENTRET VEST A/S, ELECTRIC CITY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-11 tilføjes Bestyrelse: Kenn Birger Eriksson (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-11 fjernes Bestyrelse: Flemming Elvin Kønig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Reparation af forbrugerelektronik (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2004-11-08)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Radio- og tv-reparationsværksteder (offentliggjort 2004-11-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-19 tilføjes Bestyrelse: Flemming Elvin Kønig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-19 fjernes Bestyrelse: Bo Willy Bergenhammer Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-15 tilføjes Bestyrelse: Ronny Blomseth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-15 fjernes Bestyrelse: Mads Ryum Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-15 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 25. september 2019 ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2006-12-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Kjær (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-15 tilføjes Legale ejere: Elkjøp Nordic AS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2005-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-28 tilføjes Bestyrelse: Mads Ryum Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-28 fjernes Bestyrelse: Steen Jørn Petersen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-14 tilføjes Bestyrelse: Ole Tolstrup Krogsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-27 fjernes Bestyrelse: Erik Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-27 fjernes Direktion: Henrik Engel Eichen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-21 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Soldbro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-21 fjernes Bestyrelse: Asger Ib Mardahl-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2004-11-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Radio- og tv-reparationsværksteder (offentliggjort 2004-11-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Pladeforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Radio- og tv-reparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-18 fjernes Bestyrelse: Keld Ditlev Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56-56, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-07 tilføjes Bestyrelse: Asger Ib Mardahl-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-07 fjernes Bestyrelse: Ole Tolstrup Krogsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56-56, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2001-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-10-25 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-31 tilføjes Bestyrelse: Waldemar Schmidt (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-31 fjernes Bestyrelse: Peder Garde (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gungevej 17, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-07 tilføjes Bestyrelse: Jens-Christian Lorenzen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-07 fjernes Bestyrelse: Hans Lennart Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-07 tilføjes Direktion: Jens Dalsgaard Løgstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-07 fjernes Direktion: Kurt Hans Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 289.822.290,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Navne: F GROUP A/S (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2001-06-06 fjernes Navne: FONA GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-09 tilføjes Bestyrelse: Anders Lennart Nylander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-09 fjernes Bestyrelse: Frank Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Direktion: Anders Lennart Nylander (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-31 fjernes Direktion: Frank Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: boa@fona-gruppen.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-31 tilføjes Bestyrelse: Waldemar Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-06 tilføjes Direktion: Henrik Engel Eichen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-28 tilføjes Bestyrelse: Peder Garde (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)