Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-05-04 fjernes Binavne: DANIFU RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastorvej 4, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-18 fjernes Direktion: Henning Brendholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-18 fjernes Navne: DANIFU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Stiftere: Søren Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 fjernes Revisor: Keld Dupont (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og rådgivningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Vedtægter: 1997-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-30 fjernes Direktion: Søren Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastorvej 4, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-12 tilføjes Binavne: DANIFU RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Direktion: Søren Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-12 tilføjes Navne: DANIFU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Revisor: Keld Dupont (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Stiftere: Søren Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)