Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Viggo Gunnersen Harboe | 19.09.2006 | 01.08.2013 | direktion |
Søren Pedersen | 27.11.2001 | 19.09.2006 | direktion |
Søren Pedersen | 28.11.1995 | 27.11.2001 | direktion |
Hugo Tranberg | 01.05.1990 | 19.09.2006 | adm. dir |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 08.07.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Pedersen | 27.11.2001 | 27.11.2001 | bestyrelse |
Christel Roed | 18.12.1995 | 19.09.2006 | formand |
Marianne Schmidt | 28.11.1995 | 19.09.2006 | bestyrelse |
Lorenz Carl Andersen | 28.11.1995 | 27.11.2001 | bestyrelse |
Ole Tranberg | 28.11.1995 | 18.12.1995 | formand |
Hugo Tranberg | 01.05.1990 | 19.09.2006 | bestyrelse |
Christel Roed | 01.05.1990 | 28.11.1995 | formand |
Jeppe Knud Skadhauge | 01.05.1990 | 01.10.1994 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1990 | 08.07.1994 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 08.07.1994 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1990 | 08.07.1994 | formand |