Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Riis Brandborg | 03.07.1997 | 10.03.2010 | direktion |
Niels Brandborg | 06.11.1996 | 03.07.1997 | direktion |
Henning Impgaard Madsen | 01.05.1990 | 06.11.1996 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 11.01.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Marinus Brandborg Larsen | 06.11.1996 | 03.12.1996 | bestyrelse |
Niels Brandborg | 01.05.1990 | 03.12.1996 | bestyrelse |
Lene Echkart Brandborg | 01.05.1990 | 03.12.1996 | formand |
Birgit Kildevæld Madsen | 01.05.1990 | 06.11.1996 | bestyrelse |
Henning Impgaard Madsen | 01.05.1990 | 06.11.1996 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1990 | 11.01.1994 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 11.01.1994 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1990 | 11.01.1994 | formand |