Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 51, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Legale ejere: G.J.H. PARTNERS ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Navne: RAXCO SOFTWARE A/S (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2017-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Bestyrelse: Erik Rønsholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Direktion: Michael Juhl (direktion) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-02-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-16 tilføjes Vedtægter: 2016-02-16 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-02-16 fjernes Revisor: BRØNSHØJ REVISION ApS GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-03-17 tilføjes Revisor: BRØNSHØJ REVISION ApS GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-03-17 fjernes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 51, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2011-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 45, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-20)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Hebin Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2006-03-13 fjernes Bestyrelse: Svenn Erik Juhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: raxco@raxco.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: raxco@raxco.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1996-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1996-02-29 tilføjes Vedtægter: 1996-02-29 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1996-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1996-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1991-06-13 tilføjes Navne: RAXCO SOFTWARE A/S (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1991-06-12 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3833 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-12 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-07 tilføjes Legale ejere: G.J.H. PARTNERS ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 45, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3833 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)