Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Holm | 11.10.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Nielsen | 11.04.2018 | 11.10.2021 | direktør |
Anders Jörgen Jarl | 29.04.2005 | 11.04.2018 | direktør |
Erik Gustav Paulsson | 14.06.1999 | 29.04.2005 | direktør |
Bengt-Åke Knud Madsen | 31.05.1996 | 14.06.1999 | direktør |
Lars Gunnar Bjork | 13.01.1996 | 31.05.1996 | direktør |
Morten Halskov | 02.01.1996 | 13.01.1996 | direktør |
Ole Hedegaard Jensen | 01.05.1990 | 02.01.1996 | direktør |
Hans Elof Lundqvist | 01.05.1990 | 14.09.1994 | direktør |
Per Mellander | 01.05.1990 | 16.12.1991 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 19.12.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulrika Agneta Marie Axelsson | 20.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Holm | 11.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Maria Ulrika Hallengren | 01.04.2020 | formand |
Niels Gram-Hanssen | 11.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nils Håkan Arvid Liepe | 15.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Jörgen Jarl | 11.04.2018 | 01.04.2020 | formand |
Maria Ulrika Hallengren | 11.04.2018 | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Gram-Hanssen | 22.03.2007 | 10.04.2018 | formand |
Anders Jörgen Jarl | 29.04.2005 | 10.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jørgen Hald | 03.04.2003 | 22.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Gustav Paulsson | 12.05.1999 | 23.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Olle Knaust | 12.05.1999 | 29.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Christer Bo Stig Johansson | 30.05.1997 | 15.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per-Olof Gunnar Holmqvist | 30.05.1997 | 12.05.1999 | formand |
Peter Nielsen | 31.05.1996 | 11.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bengt-Åke Knud Madsen | 31.05.1996 | 30.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bertil Gunnar Engstrøm | 31.05.1996 | 30.05.1997 | formand |
Ole Jørgen Hald | 13.01.1996 | 31.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gunnar Bjork | 13.01.1996 | 31.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Morten Halskov | 02.01.1996 | 13.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
Sten Olof Libell | 01.05.1990 | 30.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Svedberg | 01.05.1990 | 31.05.1996 | formand |
Peter Nielsen | 01.05.1990 | 13.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ole Hedegaard Jensen | 01.05.1990 | 02.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
Torben Schøn | 01.05.1990 | 14.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Hans Elof Lundqvist | 01.05.1990 | 14.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jørgen Hald | 01.05.1990 | 14.09.1994 | formand |
Per Mellander | 01.05.1990 | 16.12.1991 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1990 | 19.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 19.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1990 | 19.12.1990 | formand |