Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-04-02 fjernes Navne: FAMOUS BEER IMPORTERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 5, 1454 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Revisor: Christian Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Stiftere: Jan Ranners (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-31 fjernes Direktion: Cakke Carsten Skjold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-28 tilføjes Navne: FAMOUS BEER IMPORTERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-27 fjernes Navne: CSS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Vedtægter: 1993-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 tilføjes Navne: CSS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 fjernes Navne: HAVNEFRONTENS SELSKABSLAGER 11961 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 fjernes Direktion: Jan Ranners (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 fjernes Revisor: Stig Ulrik Bolten Jagd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 5, 1454 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Direktion: Jan Ranners (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Navne: HAVNEFRONTENS SELSKABSLAGER 11961 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Revisor: Stig Ulrik Bolten Jagd, Christian Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Stiftere: Jan Ranners (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)