Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 9, 3. tv., 1358 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-08 fjernes Navne: NSL NR. 1029 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Stiftere: DIGEKYST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 fjernes Direktion: Ulla Weismann Helweg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 9, 3. tv., 1358 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 35, st. TH., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-02 tilføjes Direktion: Ulla Weismann Helweg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 fjernes Direktion: Arne Nørregaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Revisor: Jan Grothen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Vedtægter: 1996-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 fjernes Revisor: Thomas Boelt Barslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 35, st. TH., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-19 tilføjes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-19 tilføjes Navne: NSL NR. 1029 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Revisor: Thomas Boelt Barslund, Jan Grothen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Stiftere: DIGEKYST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)