Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-08-17 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET P 4, IKAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 16, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-24 fjernes Bestyrelse: Roselinda Mathilde Cornelia Rozet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-24 fjernes Direktion: Børge Rantzau Rozet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-27 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET P 4, IKAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 fjernes Navne: VICH 2197 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Vedtægter: 1990-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 16, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Bestyrelse: Roselinda Mathilde Cornelia Rozet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Navne: VICH 2197 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)