Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-06-25 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 6. SEPTEMBER 1990 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Steen Billes Torv 16, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Revisor: J.R. GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Direktion: Peter Drescher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 6. SEPTEMBER 1990 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2708 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder valutahandel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Vedtægter: 1990-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steen Billes Torv 16, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2708 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, J.R. GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)