Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 58, 4., 1112 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-26 fjernes Navne: M-P AF 01.01.01 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-27 fjernes Direktion: Poul Mikael Frydlund (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 tilføjes Vedtægter: 2001-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Bestyrelse: Klaus Bøegh Salomonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 58, 4., 1112 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 22-26, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2001-02-20)
Den 2001-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 22-26, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2001-02-20)
Den 2001-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåseagervej 16, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-06 tilføjes Navne: M-P AF 01.01.01 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-05 fjernes Navne: MULTI-PEJSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-01 tilføjes Direktion: Poul Mikael Frydlund (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 fjernes Direktion: Birgit Dalgas Albertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-09 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-09 fjernes Revisor: Peder Ambrosius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Bøegh Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 fjernes Bestyrelse: Ole Fagermo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Mikael Frydlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 fjernes Bestyrelse: Anders Kristian Worsøe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-01-14 tilføjes Bestyrelse: Ole Fagermo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-14 fjernes Bestyrelse: Toke Allentoft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 fjernes Revisor: Flemming Erik Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-07 fjernes Bestyrelse: Poul Mikael Frydlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 fjernes Direktion: Oluf Bang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 fjernes Revisor: Flemming Erik Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-11 fjernes Direktion: Mogens Elmer Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Navne: MULTI-PEJSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-26 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1046 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-26 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåseagervej 16, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1046 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Flemming Erik Petersen, Flemming Erik Petersen, Peder Ambrosius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)