Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2002-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 3, 1., 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-03 fjernes Bestyrelse: Mariano Anthony Davies (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 fjernes Direktion: Mariano Anthony Davies (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-03 fjernes Navne: MS TECHNOLOGY SYSTEMS INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-10-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@logicase.com (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@logicase.com (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 801.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Vedtægter: 1999-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-05 fjernes Bestyrelse: Søren Bruno Lund Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-26 tilføjes Bestyrelse: Mogens Thorbøll Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-03 fjernes Bestyrelse: Johan Teglhøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-04 tilføjes Bestyrelse: Søren Bruno Lund Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-04 fjernes Bestyrelse: Stig Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Bestyrelse: Vibeke Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 tilføjes Bestyrelse: Steen Juul Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 fjernes Bestyrelse: Karen Elise Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Bestyrelse: Steen Juul Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Direktion: Steen Juul Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 fjernes Bestyrelse: Abraham Edvard Davies (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-03 fjernes Bestyrelse: Peter Sinding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-03 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Bent Walde-J ensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-18 tilføjes Navne: MS TECHNOLOGY SYSTEMS INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-17 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3675 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-17 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-05 tilføjes Bestyrelse: Torben Brabrand (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 3, 1., 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3675 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Statsaut. revisor Bent Walde-J ensen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)