Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bodil Kjelgaard | 17.07.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Brix Kjelgaard | 26.04.2011 | 17.07.2012 | direktør |
Jørgen Jensen | 06.12.1989 | 26.04.2011 | direktør |
Henrik Bjørn Skaarup | 06.12.1989 | 22.07.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Jensen | 06.12.1989 | 26.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jens Brix Kjelgaard | 06.12.1989 | 26.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Kjelgaard | 06.12.1989 | 26.11.1997 | bestyrelsesmedlem |