Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2011-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-31 fjernes Bestyrelse: Uffe Ellemann-Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-31 fjernes Navne: INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST IV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 tilføjes Formål: Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 13 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller 2. formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør i foreningen/en direktør i investeringsforvaltningsselskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 tilføjes Vedtægter: 2010-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Bestyrelse: Ingelise Mose Bogason (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 fjernes Bestyrelse: Per Bang Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Bestyrelse: Øyvin Bro Egelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-23 tilføjes Navne: INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST IV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-22 fjernes Navne: INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST BASIS (offentliggjort 2000-05-04)
Den 2003-04-07 tilføjes Bestyrelse: Uffe Ellemann-Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-07 fjernes Bestyrelse: Georg Viggo Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@bankinvest.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bankinvest.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1022 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-28 tilføjes Navne: INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST BASIS (offentliggjort 2000-05-04)
Den 2000-02-27 fjernes Navne: BANKFORENINGERNES INVESTERINGSFORENING BANKINVEST BASIS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-02-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 fjernes Bestyrelse: Erik Bent Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 639.375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Thestrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 fjernes Revisor: Claus Schroll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Bestyrelse: Frank Ingvar Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 fjernes Bestyrelse: Per Gunder Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 tilføjes Bestyrelse: Per Gunder Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 tilføjes Revisor: Claus Schroll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Revisor: Mogens Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-24 fjernes Bestyrelse: Gert Bo Gram (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 fjernes Bestyrelse: Stig Skanse Hinge (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-11 tilføjes Navne: BANKFORENINGERNES INVESTERINGSFORENING BANKINVEST BASIS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-10 fjernes Navne: BANKFORENINGERNES INVESTERINGFORENING BANKINVEST BASIS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 142.081.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1022 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-22 tilføjes Bestyrelse: Stig Skanse Hinge (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-22 tilføjes Navne: BANKFORENINGERNES INVESTERINGFORENING BANKINVEST BASIS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Revisor: Mogens Nielsen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)