Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-05-12 fjernes Navne: ESTELLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1098 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Stiftere: Jørgen Arnedal, Flemming Lauridsen Jensen, Alf Hartmann Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Bestyrelse: Jess Søderberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Direktion: Kirsten Mærsk Mc Kinney Olufsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 8.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Arnedal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 fjernes Direktion: Flemming Lauridsen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, industri-, transport-, anlægs- og investeringsvirksomhed alt i indland og udland inden for de grænser, bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-27 tilføjes Vedtægter: 1989-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1098 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Arnedal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Direktion: Flemming Lauridsen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Navne: ESTELLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Stiftere: Jørgen Arnedal, Flemming Lauridsen Jensen, Alf Hartmann Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)