Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rune Taul Bjerre | 01.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Brøndum | 01.11.1989 | 01.03.2023 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1989 | 17.05.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Jørgen Rønnow | 14.11.2023 | formand |
Mette Brøndum | 26.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Asger Brøndum | 28.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Frank Brøndum | 01.11.1989 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jon Dyhre Hansen | 26.11.2021 | 14.11.2023 | formand |
Jørgen Horstmann | 19.12.1996 | 28.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Inger Lise Brøndum | 01.11.1989 | 26.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Sørensen | 01.11.1989 | 16.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.11.1989 | 17.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1989 | 17.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1989 | 17.05.1990 | formand |