Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Juliesmindevej 20, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-26 fjernes Navne: CLASSIC WINE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 fjernes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-29 fjernes Direktion: Jens Otto Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juliesmindevej 20, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Depotvej 6, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 fjernes Revisor: JLK REVISION & RÅDGIVNING. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Vedtægter: 1996-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Revisor: JLK REVISION & RÅDGIVNING. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 fjernes Revisor: ApS AF 1. JULI 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Navne: CLASSIC WINE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-09 fjernes Navne: CLASSIC FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-09 fjernes Direktion: Jane Sandø Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-30 fjernes Direktion: Jens Otto Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-23 tilføjes Navne: CLASSIC FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-22 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR.2803 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Depotvej 6, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR.2803 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ApS AF 1. JULI 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)