Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjellebjerg 7, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 fjernes Navne: ApS HAMMERHOLMEN 18 AVEDØRE HOLME (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-08-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjellebjerg 7, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjellebjerg 7, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 fjernes Direktion: Niels Kai Hammerich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Hammerholmen 18, Avedøre Holm, hvis formål er at købe ejendommen matr. nr. 43 cy, Avedøre By, Avedøre, lejlighed nr. 4 og 5, beliggende Hammerholmen 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Vedtægter: 1996-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 fjernes Direktion: William Daniel Brüel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-04 tilføjes Navne: ApS HAMMERHOLMEN 18 AVEDØRE HOLME (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-03 fjernes Navne: ApS SPKR NR.2656 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-03 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjellebjerg 7, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR.2656 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Steen Drewsen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)