Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-12-11 fjernes Navne: DANISH GOLF HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 6, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Bo Bischoff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Direktion: Søren Albertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NEJSTGAARD & VETLOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-10 tilføjes Navne: DANISH GOLF HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-09 fjernes Navne: ADR NR. 1468 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-09 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-09 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og deltage i udarbejdelse og salg af projekter indenfor fritidssektoren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-02 tilføjes Vedtægter: 1992-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 6, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bo Bischoff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1468 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, REVISIONSFIRMAET NEJSTGAARD & VETLOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)